cjb Posté(e) 14 août 2008 Partager Posté(e) 14 août 2008 De ce qu'un garde m'a dit, ils se sont fait voler de gros câbles de cuivre et de la tuyauterie. Ils ont perdu des mois de travail et plusieurs dizaines de milliers de dollars... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rockstardude450 Posté(e) 14 août 2008 Partager Posté(e) 14 août 2008 Il y a un autre éléphant blanc a Montréal. Le 275 Crémazie. Je sais pas ce qui étais supposer etre construit mais ca fais au mois 3 mois qu'il y a personne sur le chantier et que la grue n'a pas bouger. C'est juste en face du marché central. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francely57 Posté(e) 15 août 2008 Partager Posté(e) 15 août 2008 Non, je crois pluôt qu'elles se disent que si ce projet avait été construit en Inde, ça aurait jamais été un tel fiasco ! Haha, si ça avait été construit en Inde, ça aurait été terminé en 2006 et maintenant ils seraient en train de construire l'expansion.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
booboohome2003 Posté(e) 26 août 2008 Partager Posté(e) 26 août 2008 La SQ enquête sur le fiasco de l'UQAM Kathleen Lévesque Édition du mardi 26 août 2008 Mots clés : enquête, UQAM, SQ, Éducation, Justice, Québec (province), Montréal Le fiasco immobilier de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) fait l'objet d'une enquête de la Sûreté du Québec (SQ) depuis le début de l'été. La SQ s'est vu confier ce mandat du ministère de la Sécurité publique après que la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) eut fait l'analyse du rapport accablant du vérificateur général du Québec rendu public en juin. «Le directeur en est venu à la conclusion que des situations dans le dossier de l'UQAM nécessitaient l'institution d'une enquête policière», a expliqué Martine Bérubé, porte-parole de la DPCP. La gestion des projets immobiliers du Complexe des sciences et de l'îlot Voyageur et leur impact sur la situation financière de l'UQAM ont été analysés au cours de la dernière année par le vérificateur général. Au cours de son travail d'analyse, le vérificateur général avait été en contact avec la Sûreté du Québec. Ces rencontres avaient été qualifiées d'«exploratoires». Le vérificateur général a démontré la mauvaise gestion des projets de la part de l'ancien recteur Roch Denis et de ses deux collaborateurs, le vice-recteur aux ressources humaines et aux affaires administratives, Mauro Malservisi, ainsi que le directeur des investissements, Nicolas Buono. Il a également souligné l'«attitude irrespectueuse» de ces trois dirigeants envers les instances de l'UQAM, du réseau de l'Université du Québec et du ministère de l'Éducation. De fait, les informations financières transmises ont été tronquées. De plus, l'encadrement déficient du ministère de l'Éducation sous la responsabilité politique à l'époque de Jean-Marc Fournier n'est pas étranger à ce dérapage qui risque d'atteindre le demi-milliard de dollars en 2012. Le partenaire privé de l'UQAM dans le dossier de l'îlot Voyageur, Busac, est pointé par le vérificateur général puisque que plus le projet était coûteux plus il devenait rentable pour Busac. Ainsi, la rémunération prévue de Busac avait suivi la même courbe ascendante des coûts du projet, passant de 57,3 millions à 90 millions en quelques mois. Avec l'arrêt des travaux, le promoteur immobilier n'a finalement empoché que 26 millions jusqu'à maintenant. Des négociations sont en cours avec l'UQAM pour tenter de mettre fin aux liens contractuels. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malek Posté(e) 26 août 2008 Partager Posté(e) 26 août 2008 ah finalement.... ce dossier est trop bizarre!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le calmar Posté(e) 27 août 2008 Partager Posté(e) 27 août 2008 Enfin quelqu'un qui met ses culottes et qui pointe le promoteur! Il y a parfois des dossiers qui me laissent croire qu'il y a de l'abus du côté des promoteurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
booboohome2003 Posté(e) 3 septembre 2008 Partager Posté(e) 3 septembre 2008 Nominations au Conseil d'administration de l'UQAM - Isabelle Hudon élue présidente du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal MONTREAL, le 3 sept. /CNW Telbec/ - Lors de son assemblée du 2 septembre 2008, le Conseil d'administration de l'UQAM a élu sa présidente, madame Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle avait été nommée au C.A. de l'UQAM par le gouvernement du Québec le 14 août, de même que trois autres membres, MM. Robert Cloutier, président du Conseil d'administration d'Investissement Québec, J. Marcel Daoust, comptable agréé, administrateur de sociétés et conseiller d'affaires ainsi que Robert Proulx, vice-recteur à la vie académique à l'UQAM. A la même occasion, Mme Marie-Claude Lalande, d'Hydro-Québec, a été élue vice-présidente du C.A. de l'UQAM. Les mandats de la présidente et de la vice-présidente sont d'une durée d'un an et renouvelables. "J'accepte avec enthousiasme ces nouvelles fonctions", a déclaré Isabelle Hudon. "Je crois en l'UQAM. Les universités, grandes écoles et collèges jouent un rôle déterminant pour le développement et l'avenir de Montréal, capitale universitaire du Canada. L'UQAM doit apporter sa pleine contribution", de poursuivre Mme Hudon. "Madame Hudon possède une très riche expérience, un leadership reconnu et un vaste réseau de contacts, tant au Québec et au Canada qu'à l'étranger", de déclarer quant à lui le recteur Claude Corbo. "Elle connait bien le milieu universitaire, le monde des affaires et le milieu culturel. A titre de présidente, Mme Hudon s'efforcera de faire connaître, comprendre et apprécier l'importante institution montréalaise qu'est l'UQAM", a-t-il conclu. Comité exécutif --------------- Egalement pour l'année 2008-2009, les personnes suivantes ont été nommées au Comité exécutif, sous la présidence de M. Claude Corbo : M. Robert Cloutier, Mme Marie-Claude Lalande, M. Henri Lelion (chargé de cours), M. Claude Pichet (professeur), M. Robert Proulx, vice-recteur à la vie académique, M. Simon Tremblay-Pépin (étudiant). Comité de vérification ---------------------- Le Comité de vérification sera présidé, pour la période 2008-2010, par M. Marcel J. Daoust, qui bénéficiera de la collaboration de monsieur Robert Clouttier. Comité d'éthique et de déontologie ---------------------------------- Quant au Comité d'éthique et de déontologie des membres du Conseil d'administration pour la période 2008-2011, il sera présidé par Mme Marie-Claude Lalande et sera composé de MM. Jacques Beauchemin (professeur) et Martin Cauchon (avocat). Renseignements: Francine Jacques, directrice, Relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Université du Québec à Montréal, (514) 987-3000, poste 7954, jacques.francine@uqam.ca Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Habsfan Posté(e) 4 septembre 2008 Partager Posté(e) 4 septembre 2008 Excellente nouvelle. Mme Hudon devrait faire le ménage dans ce fiasco qu'est l'ilot voyageur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yarabundi Posté(e) 4 septembre 2008 Partager Posté(e) 4 septembre 2008 D'accord avec Habsfan. Mme Hudon est dynamique, expétrimentée et adore Montréal. Je suis certain que ces qualités vous lui permettre de mettre de l'ordre dans ce fouillis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WestAust Posté(e) 4 septembre 2008 Partager Posté(e) 4 septembre 2008 Correction: Excellente nouvelle. Mme Hudon devrait faire le ménage dans ce fiasco qu'est l'UQAM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Messages recommendés
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.